Entreprise : HELIO CORBEIL - SIREN 999 990 146
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2023)
Dénomination
HELIO CORBEIL
Sigle
HC
SIREN (siège)
999 990 146
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1963
Début d’activité
01/04/1963
Fermeture de l'établissement - 99999014600071
- Date d'effet de la fermeture : 29/06/1993
Date de fin de la personne morale
31/03/2003
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
COIFFURE MIXTE
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Capital social
1000005 EUR
Adresse du siège
4 BD CRETE 91100 CORBEIL-ESSONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECORNOY JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LE MORVAN JACQUES , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/04/1963
Siret
99999014699999
Origine du fonds
Création
Activité principale
COIFFURE MIXTE
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Adresse
121 CHE DES POSTES
93190 , LIVRY GARGAN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/1987
Siret
99999014600071
Code APE
222C
Adresse
7 RUE DU GENERAL LECLERC
91100 , CORBEIL-ESSONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44626
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/02/2012
Description
par jugement en date du 06/02/2012, le Tribunal de Commerce de MEAUX a arrêté le plan de cession totale d'entreprise de : HELIO CORBEIL, au profit de la SCOP SA IMPRIMERIE HELIO CORBEIL, en cours de constitution, 4 Bd de Crête 91100 CORBEIL ESSONNES. Date d'entrée en jouissance : Mercredit 8 Février 2012 à 00 Heures.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 14/11/2011 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SOCIETE GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE, en la personne de Me GUILLOUET, 55 Rue Aristide Briand 77100 MEAUX et SOCIETE PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE, en la personne de Me ANGEL 49-51 Avenue du Président Allende 77100 MEAUX , juge commissaire Mr DEPLA Michel , juge commissaire suppléant Mr MATHIEU Georges Edouard , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 14/02/2012 , maintient administrateur, SELARL JEROME CABOOTER et la SCP CHAVAUX & LAVOIR
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
20/07/2011
Description
Par jugement en date du 11/07/2011, le tribunal de commerce de MEAUX a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 22/02/2012.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/02/2011
Description
Par jugement en date du 22/02/2011, le Tribunal de Commerce de MEAUX, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la fin de la période d'observation au 22/08/2011 à l'encontre de : SOCIETE HELIO CORBEIL, co-administrateurs de la procédure : S.E.L JEROME CABOOTER, en la personne de Me CABOOTER, 4 Bd Michaël Faraday 77700 SERRIS et SOCIETE MICHEL CHAVAUX ET JULIE LAVOIR, en la personne de Me CHAVAUX, 11 Rue de Sontay 75016 PARIS, avec mission d'assistance, co-mandataires judiciaires : SOCIETE GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE, en la personne de Me GUILLOUET, 55 Rue Aristide Briand 77100 MEAUX et SOCIETE PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE, en la personne de Me ANGEL 49-51 Avenue du président Allende 77100 MEAUX. Date de cessation des paiements : 21/02/2011. MM. les créanciers sont invités a produire leur titre de créances entre les mains du représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
08/08/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 14/06/2006
Numéro d'observation
54306
Date d'ajout
24/07/1980
Description
Achat
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).