Entreprise : BRUNIS - SIREN 998 561 617
Identité
Dénomination
BRUNIS
SIREN (siège)
998 561 617
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1976
Date de fin de la personne morale
10/05/2006
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
178365.35 EUR
Adresse du siège
7 QUAI ST JEAN 65100 LOURDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS , REPRESENTANT , LA , SELARL , LEGRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
BRUNIS RENE , PIERRE-AUGUSTE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1923
Commune de résidence
Lourdes
Nom, Prénom(s)
BRUNIS GRATIANE , MARGUERITE-MARIE-NOELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1925
Commune de résidence
Lourdes
Nom, Prénom(s)
BRUNIS PIERRE-VICTOR , HENRI , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
99856161700015
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
7 QUAI ST JEAN
65100 , LOURDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Radiation du RCS le 07/12/2017 avec effet au 07/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2314
Date d'ajout
29/06/2009
Description
Cessation d'activité à compter du 28/10/2008 Suppression de l'établissement principal situé 7 quai Saint-Jean 65100 Lourdes à compter du 28/10/2008 Dissolution de la société à compter du 28/10/2008 - Arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 07.01 2008 et Arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 28.10.2008 Liquidateur : SELARL LEGRAND, mandataire judidiciaire, 16 rue Tran 64001 Pau cedex. (L'Arrêt du 28.10.2008 rectifie l'Arrêt du 07.012008 en ce sens que la SELARL LEGRAND, mandataire judiciaire est désignée en qualite de liquidateur amiable aux opérations de la liquidation SNC BRUNIS aux lieu et place de Me LALANNE-LARRIEU. Publication légale : La Semaine des Pyrénées du 12 février 2009
Numéro d'observation
454
Date d'ajout
26/02/1990
Description
Mention d'office - arrêt de la cour d'appel de Pau (64) du 21 juillet 1981 rapportant le règlement judiciaire de la SNC brunis, de brunis rêné, brunis Gratianne et brunis pierré à compter du 21/07/81
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
04/11/1980
Description
Mention d'office : Par ordonnance de Mr le juge-commissaire en date du 27.10.80 le tribunal a autorisé la continuation de l'exploitation par la S.N.C. Brunis de son commerce pour la durée de trois mois. À compter du 27/10/80
Numéro d'observation
329
Date d'ajout
03/07/1980
Description
Mention d'office : Par Jgt du 23.06.80 le tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la Ste Brunis. Fixe au 23.06.80 la date de la cessation des paiements et nomme Me Fournou Dt à Tarbes 4 rue ML Foch pour Remplir les fonctions de syndic. À compter du 23/06/80
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).