Entreprise : LAITERIE DE LA VOUEIZE - SIREN 996 150 108
Identité
Dénomination
LAITERIE DE LA VOUEIZE
SIREN (siège)
996 150 108
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1961
Début d’activité
30/04/1961
Date de fin de la personne morale
05/06/2060
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Laiterie fromagerie beurrerie et exploitation du lait sous toutes ses formes, exploitation de la marque "Correzon" et "Millevaches"
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Code APRM
1051CZ - Fabrication de fromage
Capital social
50160 EUR
Adresse du siège
LD LAUGERE 23230 GOUZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DISCHAMP PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
VISAS 4 COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/1961
Siret
99615010800016
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Code APRM
1051CZ - Fabrication de fromage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Laiterie fromagerie beurrerie et exploitation du lait sous toutes ses formes, exploitation de la marque "Correzon" et "Millevaches"
Code APRM
1051CZ - Fabrication de fromage
Autres Activités
TRANSFORMATION DU LAIT PRODUITS LAITIERS
Code APRM
1051CZ - Fabrication de fromage
Adresse
LD LAUGERE
23230 , GOUZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
146
Date d'ajout
06/02/2003
Description
AJOUTE : EXPLOITATION DE LA MARQUE "CORREZON" ET "MILLEVACHES" A COMPTER DU 1ER JANVIER 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
269
Date d'ajout
18/02/2002
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SARL ANCIEN PCA ET NOUVEAU GERANT : MR LASGOUTTES MARC ANCIENS ADMINISTRATEURS : MR LASGOUTTES PIERRE - MR ROUX CHRISTIAN - MR DUPRE ANDRE ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR MARCHE ANDRE ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR RATELADE THIERRY SUITE A LA FUSION AVEC LA SOCIETE FROMAGERE DES COMBRAILLES RCS GUERET B 421 169 236 , LE CAPITAL EST PORTE A 50 160 EUROS JOURNAL : LA MONTAGNE DU 4 FEVRIER 2002 A COMPTER DU 31 DECEMBRE 2001
Numéro d'observation
271
Date d'ajout
01/03/1999
Description
ANCIEN PDG ET ADMINISTRATEUR : MR LEGRAND ALAIN ANCIENS ADMINISTRATEURS : MR LEGRAND JACQUES - MR LAURENT JACQUES NOUVEAU PDG ET ADMINISTRATEUR : MR LASGOUTTES MARC NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR LASGOUTTES PIERRE - MR ROUX CHRISTIAN - MR DUPRE ANDRE A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
*** 27 MAI 1963 : MARQUE DE FABRIQUE "CAILLADE DE LA CREUSE" *** 03 OCTOBRE 1977 : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE RENDANT L'ACTIF NET INFERIEUR AU QUART DU CAPITAL SOCIAL *** 04.08.69 : PAR ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 1969 MISE EN HARMONIE DES STATUTS EN CONFORMITE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 *** 29 JUILLET 1981 : MODIFICATION DE LA FORME DES ACTIONS, CELLES-CI ETANT NOMINATIVES OU AU PORTEUR AU CHOIX DE L'ACTIONNAIRE *** 24 JUIN 1983 : AUX TERMES D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 28.09.1982 A ETE DECIDE QUE LES CESSIONS D'ACTIONS SONT TOUTES OBLIGATOIREMENT NOMINATIVES AUTRES QUE CELLES EFFECTUEES ENTRE ACTIONNAIRES OU AU PROFIT DU CONJOINT, D'UN ASCENDANT OU D'UN DESCENDANT DE L'ACTIONNAIRE DEVRONT ETRE AUTORISEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).