Entreprise : LA FRATERNELLE - SIREN 987 120 201
Identité
Dénomination
LA FRATERNELLE
SIREN (siège)
987 120 201
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1971
Début d’activité
29/07/1923
Date de fin de la personne morale
21/04/2055
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de consommation à conseil d'administration
Activité principale
Répartir à ses sociétaires et à tous consommateurs les objets de consommation qu'elle achète ou fabrique soit elle même soit en s'unissant avec d'autres sociétés coopératives de consommation.
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
27 BD JACQUES DUCLOS 40220 TARNOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDON MICHELLE , MARIE-GENEVIEVE
Nom d'usage
AMIGORENA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
COUCHOT SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Tarnos
Nom, Prénom(s)
DARRIERE MARIE-JOSEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
LAPEGUE GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1912
Nom, Prénom(s)
LARREGAIN GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1919
Nom, Prénom(s)
LOUSTAU AMEDEE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Nom, Prénom(s)
PEDELUCQ ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ondres
Nom, Prénom(s)
SALEILLE JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Tarnos
Nom, Prénom(s)
TEMPLE JEAN , PIERRE , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Nom, Prénom(s)
VIE PATRICK , HENRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Labenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/1923
Siret
98712020100015
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Répartir à ses sociétaires et à tous consommateurs les objets de consommation qu'elle achète ou fabrique soit elle même soit en s'unissant avec d'autres sociétés coopératives de consommation.
Adresse
27 BD JACQUES DUCLOS
40220 , TARNOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).