Entreprise : SOCIETE COOPERATIVE LAVARDACAISE - SIREN 986 350 015
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2018)
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE LAVARDACAISE
SIREN (siège)
986 350 015
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1963
Fermeture de l'établissement - 98635001500012
- Date d'effet de la fermeture : 14/04/1989
Date de fin de la personne morale
08/01/2012
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Adresse du siège
47230 LAVARDAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZCUTIA JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
AVIANO CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
POLONI ANGELO
Qualité
Vice-Président
Nom, Prénom(s)
ORRIT ANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Nom, Prénom(s)
PEBERAT ROLAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1910
Nom, Prénom(s)
DESTRAC YVES
Qualité
Membre
Nom, Prénom(s)
DEJEAN ARMEL
Qualité
Membre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/12/1962
Siret
98635001500012
Enseigne
STE COOPERATIVE LAVARDACAISE
Code APE
6212
Origine du fonds
Création
Activité principale
ALIMENTATION GENERALE
Adresse
ALLEES DES ALIES
47230 , LAVARDAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAVARDAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4541
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Radiation du RCS le 19/06/2018 avec effet au 18/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1640
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 22/02/2018
Numéro d'observation
108
Date d'ajout
30/03/1989
Description
Clôture pour insuffisance d'actif A COMPTER DU 06/01/89
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/10/1986
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCE PAR LE T.C.NERAC EN DATE DU 03.10.1986 MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME GUGUEN 53 RUE DE LA FRATERNITE 47300 VILLENEUVE SUR LOT JUGE COMMISSAIRE : MR LEFORT A COMPTER DU 03/10/86
Numéro d'observation
49
Date d'ajout
30/08/1985
Description
REPORT AU 31.12.1985 DE LA DATE DE TENUE DE L'ASSEMBLEE APPELEE A STATUER SUR LES COMPTES CLOS AU 31.12.1984 ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU T.C.NERAC EN DATE DU 02.07.1985 A COMPTER DU 02/07/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).