Entreprise : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAULAN SA - SIREN 985 950 021
Identité
Dénomination
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAULAN SA
SIREN (siège)
985 950 021
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1959
Date de fin de la personne morale
04/02/2058
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
CHE DES MOULINS 47700 CASTELJALOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTHIE GERARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
AUCH
Nom, Prénom(s)
PEYRECAVE JEAN-CLAUDE , GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
BLAZIERT
Nom, Prénom(s)
PHARE BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BORDEAUX
Dénomination
SARL LENCOU PHARE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BORDEAUX
Dénomination
GERS FARINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
STE CHRISTIE
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE DE FLEURANCE-AVEZAN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
FLEURANCE
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES DE GASCOGNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CONDOM
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1958
Siret
98595002100016
Enseigne
"ETS LAULAN"
Code APE
702C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Meunerie grains engrais sel produits du sol (1-achat) exploitation d'une minoterie & commerce de grains, farines & sous-produits meunerie (2-fusion)
Code APRM
1061AZ - Meunerie
Adresse
CHE DES MOULINS
47700 , CASTELJALOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2002
Siret
98595002100024
Code APE
512A
Origine du fonds
Apport
Activité principale
vente de farines
Adresse
LE BOURG
17120 , MORTAGNE-SUR-GIRONDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10546
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Radiation du RCS le 06/11/2019 avec effet au 06/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6946
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 29/07/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2514
Date d'ajout
27/12/2007
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 13/11/2007 Décision de l'associé unique en date du 13/11/2007 Dénomination de l'associé unique : SA GERS FARINE (AUCH 388 317 257) Journal d'annonces légales : le sud ouest du 04/12/2007 Il en découle la fin de la location gérance d'office suite à cette TUP.
Numéro d'observation
250
Date d'ajout
07/02/2002
Description
LA SOCIETE DEVIENT LOUEUR DE FONDS : MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE A LA SA GERS FARINE (MARMANDE 388 317 257 - 2001 B 135) (LE SUD OUEST DU 18/07/2001) Date d'effet : 01/07/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 985 950 021 00016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).