Entreprise : SOC GESTION AGRICOLE INVESTISS AUDE - SIREN 976 250 159
Identité
(Entreprise radiée le 16/04/2021)
Dénomination
SOC GESTION AGRICOLE INVESTISS AUDE
SIREN (siège)
976 250 159
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2007
Fermeture de l'établissement - 97625015900028
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 97625015900010
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2007
Date de fin de la personne morale
21/06/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1527960 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE CHAUX 21700 NUITS-SAINT-GEORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUBOTIC STANKO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Nom, Prénom(s)
BROUARD CYRILLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense cédex
Nom, Prénom(s)
JOLIETTE JEAN-FRANCOIS , MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
CHENU MARIE-CECILE
Nom d'usage
REPOLT
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Beaune
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense cédex
Dénomination
LOUIS MAX SOCIETE ANONYME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
NUITS ST GEORGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
97625015900010
Code APE
703E
Adresse
DOM DE CARAGUILHES
11220 , SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/2007
Siret
97625015900028
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation sous toutes formes dans toutes sociétés quelque soit leur forme et leur objet - gestion de portefeuille et valeurs, achat, gestion et exploitation de tous biens.
Adresse
6 RUE 6 rue de Chaux
21700 , Nuits-Saint-Georges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 31/12/2020 Dénomination de l'associé unique : LOUIS MAX Journal d'annonces légales : Terres de Bourgogne en date du 12/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).