Entreprise : TUILERIE SIGEANNAISE - SIREN 975 450 040
Identité
Dénomination
TUILERIE SIGEANNAISE
SIREN (siège)
975 450 040
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1954
Début d’activité
01/03/1948
Date de fin de la personne morale
14/06/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété de ses immeubles leur exploitation par bail location ou de toute manière ainsi que l'acquisition éventuelle de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45307.85 EUR
Adresse du siège
88 AV DE PORT LA NOUVELLE 11130 SIGEAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ JEANINE
Nom d'usage
PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
SIGEAN
Nom, Prénom(s)
PASCAL MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Sigean
Nom, Prénom(s)
PASCAL SABINE
Nom d'usage
ESTEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
PASCAL SYLVIE
Nom d'usage
GROUFFIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Foulayronnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1948
Siret
97545004000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété de ses immeubles leur exploitation par bail location ou de toute manière ainsi que l'acquisition éventuelle de tous immeubles
Autres Activités
Propriété de ses immeubles leur exploitation par bail location ou de toute manière ainsi que l'acquisition éventuelle de tous immeubles
Adresse
88 AV DE PORT LA NOUVELLE
11130 , SIGEAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
868
Date d'ajout
23/03/2001
Description
AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR ME FERRET NOTAIRE A NARBONNE EN DATE DU 7 MARS 2001, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE PORTER LE CAPITAL SOCIAL DE 250 000 FRS A 297 200 FRANCS Date d'effet : 07/03/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1719
Date d'ajout
17/07/1992
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 50 ANNEES SOIT JUSQU'AU 28.02.2043 A COMPTER DU 24.02.1992
Numéro d'observation
2960
Date d'ajout
02/11/1989
Description
APPORT A LA SOCIETE ETS PASCAL TUILERIE SIGEANNAISE A COMPTER DU 05/07/89
Numéro d'observation
2961
Date d'ajout
02/11/1989
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE CIVILE PARTICULIERE GERANTE : MME JANINE PASCAL NOUVELLE ACTIVITE : PROPRIETE DE SES IMMEUBLES ET LEUR EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU DE TOUTE AUTRE MANIERE AINSI QUE L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES, EN REMPLACEMENT DE : FABRICATION ET VENTE DE TUILES EN TERRE, VENTE DE TOUS MATERIAUX CONCERNANT LA CONSTRUCTION A COMPTER DU 07/07/89
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
01/12/1970
Description
LA SOCIETE EST PROPROGEE POUR UNE DUREE DE 25 ANS A COMPTER DU 01/03/68
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).