Entreprise : SA VICTOIRE ANTONIN - SIREN 973 507 395
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2022)
Dénomination
SA VICTOIRE ANTONIN
SIREN (siège)
973 507 395
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1968
Date de fin de la personne morale
26/05/2067
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
711906.42 EUR
Adresse du siège
PL ANTONIN JUTARD 69003 LYON 3EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PALAIS DE LA MUTUALITE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARNAVEL EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne Cedex
Dénomination
MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/05/1968
Siret
97350739500034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Loueurs de locaux nus
Adresse
PL Place Antonin Jutard
69003 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Palais de la Mutualité
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
97350739500018
Code APE
702C
Adresse
21 RUE DE LA COMM DE PARIS
69200 , VENISSIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.U.P.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2003
Siret
97350739500026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE DE LA VICTOIRE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/093137
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Radiation en date du 17/11/2022 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 30/03/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/047949
Date d'ajout
01/06/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/03/2022 - Siège de la liquidation : Place Antonin Jutard Palais de la Mutualité 69003 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Tribune de Lyon du 28/04/2022
Numéro d'observation
F14/047888
Date d'ajout
31/12/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 25/11/2014.
Numéro d'observation
F04/027421
Date d'ajout
14/09/2004
Description
Vente d'élements corporels et incorporels du fonds de polyclinique à l'union mutualiste de gestion de la polyclinique des minguettes à compter du 31/05/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 12.128 du 16/08.1983 - Modification correlative des statuts : L'article 6 des statuts est modifié en conséquence - Mise en Harmonie des statuts avec la Loi No 81-1162 du 30/12/1981, à compter du 9/12/1982 DM du 21/09/1988 - Mise en harmonie des statuts avec les lois récentes DM du 24/08/89 - Mise en harmonie des statuts(A.G.E. du 12/06/89)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).