Entreprise : YANNICK - SIREN 973 505 506
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2021)
Dénomination
YANNICK
SIREN (siège)
973 505 506
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1973
Fermeture de l'établissement - 97350550600046
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2020
Fermeture de l'établissement - 97350550600020
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2013
Date de fin de la personne morale
18/06/2033
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
19200 EUR
Adresse du siège
77 AV DES FRERES LUMIERE 69008 LYON 8EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALENTE PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
97350550600020
Code APE
4616Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Nature de l'établissement
Activité principale
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Adresse
91 AV DES FRERES LUMIERE
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1973
Siret
97350550600046
Nom commercial
MINELLI
Enseigne
MINELLI
Code APE
4772A - Commerce de détail de la chaussure
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de ventes de chaussures, maroquinerie et tous accessoires.
Adresse
77 AV 77 Avenue des Frères Lumière
69008 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/009081
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 19/01/2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 4572 du 03/04/1979 : Transfert du siège social et établissement principal du Centre Commer- cial Chemin Guillermin 69500 BRON au 91 avenue des Frères Lumière 69008 LYON à compter du 16/03/1979 DM 9523 du 24/07/1979 : Fin d'exploitation de l'établissement secondaire Centre Commercial Chemin Guillermin 69500 BRON TERRAILLON à compter du 02/07/1979. Cession du fonds à Madame Anastasie Liliane KALAIDJOGLOU épouse de Monsieur Maurice TERET, dmt : 39 rue Nationale à SAINT RAMBERT D'ALBON (26). Entrée en jouissance le 03/07/1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).