Entreprise : LOUBET SAS - COMPTOIR LYONNAIS DE BIJOUTERIE-HORLOGERIE-JOAILLERIE-ORFEVRERIE - SIREN 973 500 879
Identité
(Entreprise radiée le 22/08/2023)
Dénomination
LOUBET SAS - COMPTOIR LYONNAIS DE BIJOUTERIE-HORLOGERIE-JOAILLERIE-ORFEVRERIE
SIREN (siège)
973 500 879
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1973
Date de fin de la personne morale
25/01/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
6 RUE GASPARIN 69002 LYON 2EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SPIRAL 2
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
HOLDING FOREST
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
97350087900018
Code APE
524V
Adresse
4 PL GABRIEL PERI
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/1973
Siret
97350087900034
Enseigne
GLOBE D'OR
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente d'horlogerie bijouterie joaillerie orfèvrerie
Adresse
6 RUE 6 Rue Gasparin
69002 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 13913 du 26/10/82 - Mise en Harmonie des statuts avec les dispositions de l'article 94 de la loi No 81 1160 du 30/12/81 relatif à la suppression des actions au porteur. Adoption d'une clause d'agrément par leconseil d'Administration en cas de cession d'actions à des tiers. Mise en Harmonie des statuts avec la loi No 81 1162 du30/12/81 DM du 17/10/89 : Mise en harmonie des statuts avec la loi N° 84-148 du 01/03/1984 - DECLARATION MODIFICATIVE du 27 Novembre 1997 Transfert du siège social et établissement principal du 4 place Gabriel Péri 69007 LYON au 6 rue Gasparin 69002 LYON à compter du 01/10/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).