Entreprise : HELI JET SA - SIREN 971 507 397
Identité
Dénomination
HELI JET SA
SIREN (siège)
971 507 397
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1971
Date de fin de la personne morale
17/10/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
AV LOUIS MOUILLARD 69500 BRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABANEL AIME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1905
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
IMBARD JEAN-CLAUDE , YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
La Saulce
Nom, Prénom(s)
IMBARD MARIE-FRANCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
La Saulce
Nom, Prénom(s)
LENCHANTIN DE GUBERNATIS GEORGES , ANTHONY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/10/1971
Siret
97150739700018
Code APE
7201
Origine du fonds
Création
Activité principale
transports aériens
Adresse
AV LOUIS MOUILLARD
69500 , BRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 15260 du 27/11/81 : jugement du 27/11/81 prononçant LA LIQUIDATION DES BIENS -juge commissaire : Mr LAMBERT - syndic : Me DUTILLEUL 33 rue de la République 69002 LYON - cessation des paiements : 27/11/81
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).