Entreprise : SOCIETE PUBLIMAG DECO - SIREN 971 200 555
Identité
Dénomination
SOCIETE PUBLIMAG DECO
SIREN (siège)
971 200 555
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1985
Début d’activité
12/02/1971
Date de fin de la personne morale
26/06/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Publicité.
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
25 AV HENRI BEAUDELET 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEIXEIRA DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Guignes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/1971
Siret
97120055500045
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes publicités, agencement de magasin, décoration.
Adresse
25 AV HENRI BEAUDELET
77330 , OZOIR-LA-FERRIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
97120055500029
Enseigne
S.P.M.D
Code APE
744A
Adresse
7 RUE DES BRANDONS
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/1992
Siret
97120055500037
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
3 RUE ANDRE-MARIE AMPERE
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAEC DE L'ORMEAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
97120055500011
Code APE
744B
Adresse
8 ALL DE L YERRES
94520 , MANDRES-LES-ROSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/06/1985
Description
Historique des observations depuis le 27/06/1985 : IMMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTUEE AU RCS DE CRETEIL. TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 1.8.1994. ANCIENNE ADRESSE : 8 RUE DE L'YERRES 94520 MANDRES LES ROSES. Transfert du siège dans l'établissement principal à compter du 30.6.1997, publié dans Le Pays Briard Ancien siège : 8 rue de l'Yerres 94520 Mandres les Roses.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).