Entreprise : SARL MULTI SERVICES - SIREN 969 500 032
Identité
Dénomination
SARL MULTI SERVICES
SIREN (siège)
969 500 032
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1969
Début d’activité
31/03/2021
Date de fin de la personne morale
05/01/2117
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exécution de tous travaux d'entretien concernant tous corps de métiers dans le bâtiment, notamment réparation, nettoyage, dépannage, désinfection. Intermédiaire en entretien général de bâtiments, multi services, montage d'opération. Location de voitures et montage d'opérations.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
30 RUE JOANNES CARRET 69009 LYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE BLOK
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NALLET PIERRE , MICHEL , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2021
Siret
96950003200095
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
30 RUE JOANNES CARRET
69009 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE BLOK
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1984
Siret
96950003200020
Code APE
602P
Adresse
16 RUE BENOIT BERNARD
69008 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/1996
Siret
96950003200038
Code APE
748K
Adresse
177 RUE DE LA POUDRETTE
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2001
Siret
96950003200046
Code APE
748K
Adresse
18 QUAI GENERAL SARRAIL
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/2008
Siret
96950003200061
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
94 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/2010
Siret
96950003200079
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
16 RUE DUGUESCLIN
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2014
Siret
96950003200087
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
41 RUE GARIBALDI
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/033007
Date d'ajout
08/09/2014
Description
Reprise de l'activité à compter du 09/07/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/014326
Date d'ajout
02/04/2014
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/01/2014
Numéro d'observation
F11/016121
Date d'ajout
21/04/2011
Description
Reprise de l'activité à compter du 14/12/2010
Numéro d'observation
F03/001993
Date d'ajout
20/01/2003
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31 décembre 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 2814 du 4 Mars 1985 : Siège social transféré de LYON 3e 76, Bld Vivier Merle à LYON 8e 16, Rue Benoit Bernard à compter du 31/12/84 DECLARATION MODIFICATIVE du 07 Mars 1996 Transfert du siège social et établissement principal du 16 rue Benoit Bernard 69008 LYON au 177 chemin de la Poudrette 69120 VAULX EN VELIN à compter du 25/01/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).