Entreprise : SA GEORGES BAJAT TAILLEUR - SIREN 968 500 470
Identité
Dénomination
SA GEORGES BAJAT TAILLEUR
SIREN (siège)
968 500 470
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1968
Date de fin de la personne morale
24/01/2018
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
31 CRS GAMBETTA 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLET GUY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PELLET PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Fauconnieres
Nom, Prénom(s)
GUILLON STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
PELLET GAMBETTA SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SAS ORIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1968
Siret
96850047000016
Code APE
702C
Adresse
31 CRS GAMBETTA
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/035403
Date d'ajout
10/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/07/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000431
Date d'ajout
03/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/01/2018 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03 . Date de cessation des paiements : 01/11/2017
Numéro d'observation
F15/033637
Date d'ajout
21/08/2015
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-130 du code de commerce (expiration d'un délai de 2 ans à compter de la mention au RCS de la cessation totale d'activité).
Numéro d'observation
F15/019029
Date d'ajout
12/05/2015
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 12/05/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/021985
Date d'ajout
06/08/2001
Description
Cette société est SANS ACTIVITE à compter du 01/01/2000, fonds donné en location gérance
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 11265 du 7 AOUT 1984 : Les statuts ont été mis en harmonie avec les dispositions de la Loi No 81.1160 et 81.1162 du 30 Décembre 1981 à compter du 26 JUIN 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).