Entreprise : ENTREPRISE DE GASPARIS - SIREN 966 505 463
Identité
Dénomination
ENTREPRISE DE GASPARIS
SIREN (siège)
966 505 463
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1966
Début d’activité
01/07/1966
Date de fin de la personne morale
17/10/2065
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Entreprise de tous travaux de serrurerie chaudronnerie tuyauterie industrielle et chauffage central
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
5 RUE MARIUS VIVIER-MERLE 69200 VENISSIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE GASPARIS LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Sérézin-du-Rhône
Nom, Prénom(s)
DE GASPARIS MURIELLE
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Saint-Fons
Nom, Prénom(s)
DE GASPARIS ALBERT , ANGEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Vénissieux
Nom, Prénom(s)
VELUT CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
ORFIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1966
Siret
96650546300028
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de tous travaux de serrurerie chaudronnerie tuyauterie industrielle et chauffage central
Adresse
5 RUE MARIUS VIVIER-MERLE
69200 , VENISSIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/083839
Date d'ajout
28/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/10/2021 de report de la date de cessation des paiements. Nouvelle Date de cessation des paiements : 21/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/065543
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/11/2019 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 31/10/2019
Numéro d'observation
F19/060067
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Modification relative aux dirigeants DE GASPARIS Marius nom d'usage : DE GASPARIS Marius n'est plus directeur général DE GASPARIS Marius nom d'usage : DE GASPARIS Marius n'est plus administrateur à compter du 04/01/2019
Numéro d'observation
F19/060099
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/09/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Août 1992 Apport à la STE SA DE GASPARIS EPREUVES ET MONTAGES d'une partie de fonds de commerce comprenant la branche d'activité constituée par l'épreuve des bouteilles et autres récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés sous pression ainsi que le montage de récipients destinés à cet usage et à l'entretien de ces matériels à compter du 15/7/92 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).