Entreprise : SOPRACO - SIREN 965 501 539
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2021)
Dénomination
SOPRACO
Sigle
SOPRACO
SIREN (siège)
965 501 539
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1965
Date de fin de la personne morale
05/03/2050
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37035.65 EUR
Adresse du siège
11 CRS ARISTIDE BRIAND 69300 CALUIRE-ET-CUIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIAUX ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GARCIN RAPHAEL , HENRI , XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Saint-Priest
Dénomination
CABINET LOUIS PLANCHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
96550153900021
Code APE
741C
Adresse
AV DU DOCTEUR SERULLAZ
69670 , VAUGNERAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
96550153900047
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable et commissaire aux comptes telle qu'elle est définie par les textes législatifs et règlementaires
Adresse
11 CRS 11 Cours Aristide Briand
69300 , Caluire-et-Cuire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/1987
Siret
96550153900039
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
13 RUE DES EMERAUDES
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR JASSERON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/078348
Date d'ajout
11/10/2021
Description
Radiation en date du 11/10/2021 par suite de fusion absorption par : société par actions simplifiée - COFIRECO 11 Cours Aristide Briand 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, 970 507 711 RCS GTC Lyon, société bénéficiaire au 07/09/2021 avec date d'effet rétroactive au 01/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/011307
Date d'ajout
22/02/2016
Description
En attente de l'agrément délivrée par l'autorité compétente (Commissariat aux Comptes)
Numéro d'observation
F07/005975
Date d'ajout
12/02/2007
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis AVENUE DU DOCTEUR SERULLAZ 69670 VAUGNERAY à compter du 31/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 31/12/1987 - Transfert du siège social et Ets principal de LYON 7ème, 52 rue Colombier à LYON 6ème, 13 rue des Emeraudes à compter du 13/11/1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).