Entreprise : SCIC HABITAT RHONE ALPES. SA DE HLM - SIREN 960 505 527
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2019)
Dénomination
SCIC HABITAT RHONE ALPES. SA DE HLM
SIREN (siège)
960 505 527
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1960
Date de fin de la personne morale
16/11/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'HLM à conseil d'administration
Capital social
14800256 EUR
Adresse du siège
5 PL CAMILLE GEORGES 69002 LYON 2EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE K
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIDONI LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Vénissieux
Nom, Prénom(s)
MARTIN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Nom, Prénom(s)
DIJOUD CLEMENCE , EUGENIE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
L'EPINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAZADE MAURICE , ROBERT , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
LANNEZ MICHEL , MAURICE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POURRAS MURIELLE
Nom d'usage
CHANTELOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BAROU LUCILE , BLANDINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
MIOSSEC SANDRINE , DENISE , JEANNE
Nom d'usage
HERES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SILBERSTEIN HERVE , ANDRE , VINCENT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Prades-le-Lez
Nom, Prénom(s)
DERIPPE JOELLE , LUCIE , MARIE
Nom d'usage
DERIPPE PERRADIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
LORIN DE REURE PATRICK , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CANOVA ANNE , MARIE-OLGA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
GIC DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Ouen
Dénomination
GRENOBLE ALPES METROPOLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Grenoble Cedex 01
Dénomination
LA VILLE DE LYON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
PRICEWATERHOUSE COPPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris le Défense
Dénomination
ADESTIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCIC Habitat Bourgogne SA d'HLM
Qualité
Vice-Président
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon Cedex
Dénomination
Action Logement Immobilier
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1980
Siret
96050552700049
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
07170 , VILLENEUVE-DE-BERG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1981
Siret
96050552700056
Code APE
702A
Adresse
QUAI DE MERLE
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1982
Siret
96050552700064
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
IMP DE LA NATION
38110 , LA TOUR-DU-PIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1985
Siret
96050552700098
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES MAISONS NEUVES
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
96050552700155
Code APE
702A
Adresse
6 BD GAMBETTA
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
96050552700205
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion des habitations en vue de la location dans les conditions prévues par la législation des HLM.
Adresse
10 RUE DE L ARMENIE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
96050552700163
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
44 AV MARCELIN BERTHELOT
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2008
Siret
96050552700197
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
22 AV DOYEN LOUIS WEIL
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE DOYEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
96050552700148
Code APE
702A
Adresse
PL CHRISTIAN MICHALAK
42150 , LA RICAMARIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1960
Siret
96050552700221
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'habitations en vue de la location dans les conditions prévues par la législation sur les HLM dans le département du Rhône.
Adresse
5 PL CAMILLE GEORGES
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1ER ETAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1960
Siret
96050552700213
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion des habitations en vue de la location dans les conditions prévues par la législation des Hlm.
Adresse
5 PL Immeuble le K 5 Place Camille Georges
69002 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE K
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
96050552700106
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
90 RUE PAUL BERT
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VILLARDIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
96050552700122
Code APE
702A
Adresse
8 RUE ETIENNE DOLET
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
96050552700114
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
40 AV J FRANCOIS RACLET
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/11/2001
Siret
96050552700171
Code APE
702A
Adresse
84 BD MARIUS VIVIER MERLE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
96050552700189
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
2 AV LACASSAGNE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE FIRST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
96050552700080
Code APE
702A
Adresse
1254 CHE DE LA CASSINE
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
96050552700031
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
46 RUE DES POTIERS
74200 , THONON-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
96050552700130
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION DES HABITATIONS EN VUE DE LA LOCATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DES HLM
Adresse
11 RUE ANDRE GIDE
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/011538
Date d'ajout
25/02/2019
Description
Radiation en date du 25/02/2019 par suite de fusion absorption par : la société anonyme - CDC Habitat Social Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (anciennement OSICA), siège social : 5 Place Camille Georges 69002 LYON, 552 046 484 RCS GTC Lyon, société bénéficiaire à compter du 11/12/2018 avec date d'effet fiscal et comptable au 31/12/2018 à 23h59.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/014991
Date d'ajout
11/09/2015
Description
Transfert du siège social du 2 Avenue Lacassagne Immeuble le First 2 69003 LYON au 5 Place Camille Georges Immeuble le K 69002 LYON à compter du 24/06/2015
Numéro d'observation
F14/014917
Date d'ajout
02/10/2014
Description
Transfert de l'établissement du 22 Avenue Doyen Louis Weil Immeuble le Doyen 38000 GRENOBLE au lieu du complémentaire sis à 10 Rue de l'Arménie 38000 GRENOBLE à compter du 01/07/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/012522
Date d'ajout
23/09/2008
Description
Transfert de l'établissement sis 44 Avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE au 22 Avenue du Doyen Louis Weil - Immeuble Le Doyen 38000 GRENOBLE à compter du 15.07.2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Ancienne dénomination : SCIC HABITAT RHONE ALPES )
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).