Entreprise : ENTREPRISE ITALO GANDOLFO - SIREN 959 803 198
Identité
Dénomination
ENTREPRISE ITALO GANDOLFO
SIREN (siège)
959 803 198
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1959
Date de fin de la personne morale
01/12/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Code APE
5560
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
42 AV DE L'ARBRE INFERIEUR 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRANDO JEAN MARIE PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
DALLONI NEE GANDOLFO LYDIA VALERIE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
GANDOLFO ITALO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1911
Commune de résidence
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Nom, Prénom(s)
GANDOLFO NEE VASSALLO ROSE PIERRINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1914
Commune de résidence
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Nom, Prénom(s)
DALLONI MICHEL LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
GANDOLFO JEAN MICHEL ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
95980319800016
Code APE
5560
Adresse
42 AV DE L'ARBRE INFERIEUR
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
61073
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26/02/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31133
Date d'ajout
12/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 12/01/2011 nommant M. Lombard François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
9613
Date d'ajout
05/02/2003
Description
Le Président du Tribunal de Commerce de NICE a, par ordonnance du 4 juin 1999 nommé Me Georges André PELLIER Syndic en remplacement de celui précédemment désigné.
Numéro d'observation
44512
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
12666
Date d'ajout
29/11/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 30/11/1999 nommant Ollivier Bernard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1072
Date d'ajout
22/01/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice En date du 22/01/1998 A nommé syndic Me Huertas en remplacement du syndic précédement désigné
Numéro d'observation
14269
Date d'ajout
16/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 16/12/1997 nommant Mr Jean Paul Albonico juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/05/1995
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 16/05/1995 Nommant Cignetti Juge commissaire en remplacement de Bousquet
Numéro d'observation
22399
Date d'ajout
14/05/1991
Description
Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens jugement du 14/05/1991
Numéro d'observation
22397
Date d'ajout
12/04/1985
Description
Déclaration de cessation des paiements le 12/04/1985 Au greffe de Nice
Numéro d'observation
22398
Date d'ajout
12/04/1985
Description
Règlement judiciaire Déclare le 12/04/1985 syndic me Roaldes Jean-claude Frédéric né le Iere mars 1934 à Nice français Dmt à Nice 7 rue Delille
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).