Entreprise : ENTREPRISE DUMAS TREBERN SA - SIREN 959 200 049
Identité
Dénomination
ENTREPRISE DUMAS TREBERN SA
SIREN (siège)
959 200 049
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1987
Date de fin de la personne morale
08/02/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU COLONEL BROSSOLETTE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
A & A - CABINET MAURICE PETITJEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AMPEREX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SR FINANCES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeneuve-le-Roi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/10/1958
Siret
95920004900028
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de tous travaux de maçonnerie et de tous travaux publics et particuliers du bâtiment
Adresse
17 RUE 17 Rue DU COL BROSSOLETTE
94290 , Villeneuve-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36733
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36733
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 27/11/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Smj
Numéro d'observation
8038
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 02/01/2019 nommant M. Charlier Yves juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
47421
Date d'ajout
03/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 03/05/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J00317 , date de cessation des paiements le 15/04/2017 , désigne liquidateur Selarl Smj 6 bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
39799
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).