Entreprise : SA ICART - SIREN 958 801 797
Identité
Dénomination
SA ICART
SIREN (siège)
958 801 797
Date d'immatriculation au RNE
24/08/1978
Date de fin de la personne morale
23/08/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1524490.17 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I SECTEUR A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRANDO JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
BOSIO GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
METAY GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CANNES
Nom, Prénom(s)
ICART JEAN , AUGUSTE , PAUL:
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
ICART PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Nom, Prénom(s)
ICART FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1921
Commune de résidence
NICE
Dénomination
CABINET ACL SUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VVALBONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1978
Siret
95880179700027
Code APE
748K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
HOLDING L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE TECHNIQUE COMMERCIALE ET FINANCIERE AUX SOCIETES DU GROUPE AINSI QU'A LEUR PROMOTION ET ACCESSOIREMENT AUX OPERATIONS DE MARCHAND DE BIENS
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE SECTEUR A
06700 , ST LAURENT DU VAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I SECTEUR A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6954
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Changement d'un organe de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/07/2017 LE TRIBUNAL A ORDONNE LE REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2017 DANS LA PROCEDURE SA ICART HOLDING NOUVEAU LIQUIDATEUR : SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître Denis GASNIER 2, avenue Aristide Briand 06600 Antibes Date d'effet : 17/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2567
Date d'ajout
22/04/1998
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 19/12/97 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES DESIGNANT MR SAINATO JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
7127
Date d'ajout
28/12/1995
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 15/12/95 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
6511
Date d'ajout
23/11/1995
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 10/11/95 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS
Numéro d'observation
2893
Date d'ajout
15/05/1995
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 30/12/94 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Numéro d'observation
2300
Date d'ajout
11/04/1995
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 24/03/95 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT TRANSFERT DE NICE A COMPTER DU 18 JUILLET 1978 DEPOT T.C. ANTIBES EN DATE DU 24 AOUT 1978 LA TRIBUNE DU 1 JUILLET 1978 MODIFICATION EN DATE DU 31 DECEMBRE 1984 N) CHRONO 3697 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N[ 81-1162 DU 30 DECEMBRE 1981 JGT TC ANTIBES DU 24.3.1995 PRONONCANT L'OUVETURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I LOI 25.1.1985)- JUGE COMMISSAIRE : MR G ROATTA - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MR PL EZAVIN 1 RUE A MARI NICE AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION- REPRESENTANT CREANCIERS : ME M ARNAUD 2 AV BRIAND ANTIBES - DATE CESSATION PAIEMENTS : 15.3.1995- AGE DU 30.12.94 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL JGT TC ANTIBES 10.11.1995 PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS JGT TC ANTIBES 15.12.1995 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR : ME M ARNAUD - JT 19.12.97 DESIGNANT M SAINATO JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M ROATTA LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524 490.17 EUR JGT TC ANTIBES 21.12.2001 DESIGNANT MME PETIT JUGE COMMISSAIRE -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).