Entreprise : BENOIT ET CIE - SIREN 957 515 216
Identité
Dénomination
BENOIT ET CIE
SIREN (siège)
957 515 216
Date d'immatriculation au RNE
23/08/1957
Début d’activité
22/04/1900
Date de fin de la personne morale
22/08/2050
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Administration, exploitation mise en valeur de son patrimoine immobilier, acquisition et vente de tous immeubles et biens immobiliers, prise de participation dans toute société ou groupement français ou étranger, quel qu'en soit l'objet, gestion du portefeuille qu'elle se constituerait, exercice des droits relatifs aux intérêts et participations détenues par elle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
164340 EUR
Adresse du siège
69 RUE GORGE DE LOUP 69009 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYET-GASPARD PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MEGARD CHRISTOPHE , JEAN , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Châtillon-sur-Chalaronne
Nom, Prénom(s)
RENARD BERNADETTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RIGOLLOT DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Veyrier-du-Lac
Nom, Prénom(s)
DUCAROY VALERIE , JEANNE , COLETTE
Nom d'usage
DEMENTHON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PECH STEPHANIE , PASCALE , MONIQUE
Nom d'usage
LOTZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Berlin
Nom, Prénom(s)
BERTIN ANNE , MARIE , JACQUELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAS ORIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/1900
Siret
95751521600050
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion de ses biens immobiliers
Autres Activités
Gestion de ses biens immobiliers
Adresse
69 RUE GORGE DE LOUP
69009 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1984
Siret
95751521600043
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
60 CRS LAFAYETTE
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/08/1984
Description
DM 6610 du 31/7/65 : La société a cessé ses activités commerciales et industrielles par suite de l'apport à la Sté B.T.B. BENOIT - LE TAPIS BROSSES.A. ayant siège à 69009 LYON 69 rue Gorge de Loup - traité d'apport SSP des 23 et 24/3/1965 DM 11318 du 8/8/1984 : siège social transfére de LYON (69009) 11 rue de la Grange à LYON (69003) 60 crs Lafayette - la sté ne conserve aucun ets secondaire à l'adresse de l'ancien siège -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).