Entreprise : FAURE - SIREN 957 501 778
Identité
Dénomination
FAURE
SIREN (siège)
957 501 778
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1957
Début d’activité
01/01/1946
Date de fin de la personne morale
05/02/2105
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication de dalles et agglomérés, achat et vente de ciments et transports de matériaux, achat,vente, création de tous établissements rentrant dans le cadre ci-dessus et toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales s'y rattachant. Transport des matériaux de construction et, éventuellement, de toutes marchandises.
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
205 AV ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOREL PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
SORBA SYLVIE
Nom d'usage
VERNIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
La Tour-de-Salvagny
Nom, Prénom(s)
VERNIER AMELIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Hières-sur-Amby
Nom, Prénom(s)
VERNIER CELINE
Nom d'usage
BILLOT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET BOREL ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1946
Siret
95750177800014
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de dalles et agglomérés, achat et vente de ciments et transports de matériaux, achat,vente, création de tous établissements rentrant dans le cadre ci-dessus et toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales s'y rattachant. Transport des matériaux de construction et, éventuellement, de toutes marchandises.
Adresse
205 AV ROGER SALENGRO
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
95750177800022
Code APE
515F
Adresse
52 AV DE VERDUN
69330 , MEYZIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/004681
Date d'ajout
11/02/2005
Description
Fusion-absorption de la société SARL FIMAT - Siège social : 13 rue Marie Antoinette 69100 VILLEURBANNE - 412 655 003 RCS LYON à compter du 28/12/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/1974
Description
DM 10.540 du 4/10/1974 : Suivant acte SSP en date du 31/8/1974, la société a pris en gérance libre le fonds de commerce de fournitures générales pour entrepreneurs etd'un fonds de commerce decharbon,de la S.A.R.L. ANCIENS ETABLISSEMENTS L. CHEVALLIER sis : 205 avenue Roger Salengro à VILLEURBANNE, pour une durée d'un an renouvelalbe par tacite reconduction et ce, à compter du 1/9/74. Apréciser que le fonds de commerce de charbons n'est pas exploité - publicité : LE TOUT LYON ET MONITEUR JUDICIAIRE du 19/9/1974 DM 10467 du 9/8/1982 : Actions mises nominatives conformément à la loi de Finances pour 1982 - Mise en harmonie des statuts avec la loi No 81-1162 du 30/12/1981 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).