Entreprise : SOCIETE ANONYME DES DOCKS LYONNAIS - SIREN 955 502 133
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2020)
Dénomination
SOCIETE ANONYME DES DOCKS LYONNAIS
SIREN (siège)
955 502 133
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1955
Fermeture de l'établissement - 95550213303639
- Date d'effet de la fermeture : 13/07/2020
Fermeture de l'établissement - 95550213303597
- Date d'effet de la fermeture : 16/03/2011
Fermeture de l'établissement - 95550213303605
- Date d'effet de la fermeture : 10/07/2015
Fermeture de l'établissement - 95550213303613
- Date d'effet de la fermeture : 19/10/2009
Fermeture de l'établissement - 95550213303621
- Date d'effet de la fermeture : 10/07/2015
Date de fin de la personne morale
09/02/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
8570790.1 EUR
Adresse du siège
11 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALTZMAN LEE , STEPHEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Nom, Prénom(s)
LAURON DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Charbonnieres-Les-Bains
Nom, Prénom(s)
SLOAN RODERICK , DAVID , GRAY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Nom, Prénom(s)
MOWAT JOHN , GEORGE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET REQUET MABRO COMMISSAIRIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charbonnieres-Les-Bains
Dénomination
DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT C.C.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
95550213303597
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DE LA FRATERNELLE
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/2009
Siret
95550213303613
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
14 RUE GORGE DE LOUP
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP VAISE - BATIMENT C - PORTE 112
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/2009
Siret
95550213303605
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE GORGE DE LOUP
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP VAISE BATIMENT C PORTE 112
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1904
Siret
95550213303639
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y compris par voie de bail à construction, affectés à tous secteurs économiques, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe des dits biens immobiliers - la construction d'immeubles affectes à tous secteurs économiques et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles - l'exploitation et la mise en valeur par voie de location sous toutes ses formes de ces biens immobiliers, directement ou indirectement, la détention de participation ou la prise de participations dans toutes sociétés dont l'objet principal est l'exploitation d'un patrimoine immobilier locatif ainsi que l'animation, la gestion et l'assistance de telles sociétés. Pour la réalisation de son objet, la société pourra aliéner tous biens ou actifs lui appartenant, sans limitation.
Adresse
11 AV 11-13 avenue de Friedland
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2012
Siret
95550213303621
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 AV DE FRIEDLAND
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1441960
Date d'ajout
20/08/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1441957
Date d'ajout
21/07/2020
Description
Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique "BOCA Sàrl" 6 rue Eugène Ruppert Luxembourg L-2453 RCS Luxembourg
Numéro d'observation
2012B1441955
Date d'ajout
21/07/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 13-07-2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/08/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).