Entreprise : SEVCO - SIREN 950 531 210
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2021)
Dénomination
SEVCO
SIREN (siège)
950 531 210
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1989
Date de fin de la personne morale
19/10/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
455000 EUR
Adresse du siège
28 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TATTIS ISABELLE , VERONIQUE
Nom d'usage
BRISARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Puy-Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
PRADAL BRUNO , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Uriage
Nom, Prénom(s)
NINO ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOUILLOT ALAIN , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
ELMS JOHN , MILLARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
PERNET GERARD , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Nom, Prénom(s)
BRUNET MAURICE , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
ROUMENOFF JEAN-MICHEL , NICOLAS , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
FAUG-PORRET MARTINE , MARIE , SUZANNE
Nom d'usage
PACCOUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
SAUGY ANNE , RAYMONDE , ELIANE
Nom d'usage
ROUMENOFF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BUISSON JACQUES , ANTOINE , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Bassens
Nom, Prénom(s)
TRINQUIER PIERRE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Briançon
Nom, Prénom(s)
BRENOT DAVID , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
ZABE ERIC , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BILLAUD BRUNO , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
DESRUELLE LUCIEN , PAUL , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Jacob Bellecombette Cedex
Nom, Prénom(s)
HACINI ABDELOUAHAB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
ASTRUC GUY , HENRI , OCTAVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Agnin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/08/2018
Siret
95053121000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'immeubles en vue de leur location.
Adresse
28 RUE 28 Rue de la République
69002 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1989
Siret
95053121000017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
49 RTE D APREMONT
73190 , SAINT-BALDOPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/064182
Date d'ajout
16/08/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 - Siège de la liquidation : 28 Rue de la République 69002 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon Essor Rhône du 31/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26272
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à LYON (69002), 28 Rue de la République Rc (950 531 210 RCS LYON) Le 27/08/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).