Entreprise : SCI F.A.C.M.E.R - SIREN 950 516 575
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2022)
Dénomination
SCI F.A.C.M.E.R
SIREN (siège)
950 516 575
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1989
Fermeture de l'établissement - 95051657500012
- Date d'effet de la fermeture : 13/12/2021
Date de fin de la personne morale
29/10/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
13 RUE PRESIDENT ROBERT SCHUMAN 59170 CROIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILLOT REGIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
MOTTE ROSELYNE
Nom d'usage
WILLOT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
WILLOT CAROLINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
WILLOT ANNE-SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
WILLOT FRANCOIS-REGIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Mouvaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
95051657500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles propriété, administration, location de tous immeubles bâtis et non bâtis
Adresse
13 RUE 13 avenue du President Robert Schuman
59170 , Croix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
21/04/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 13-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/03/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 13-12-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 11-02-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1989
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LE SYNDICAT AGRI COLE DU 6/10/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).