Entreprise : SCI LE REST - SIREN 950 468 926
Identité
Dénomination
SCI LE REST
SIREN (siège)
950 468 926
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1989
Début d’activité
01/08/1989
Date de fin de la personne morale
01/11/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat de tous terrains et immeubles, la gestion, l'entretien et la mise en valeur, par tous moyens de ces immeubles et notamment la location à usage commercial, professionnel et d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60095.4 EUR
Adresse du siège
18 AV DE LA LIBERATION 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE REST MATHIEU , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Bénodet
Nom, Prénom(s)
LE REST FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Fouesnant
Nom, Prénom(s)
LE REST ANNE , FRANCOISE
Nom d'usage
COCHENNEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
95046892600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat de tous terrains et immeubles, la gestion, l'entretien et la mise en valeur, par tous moyens de ces immeubles et notamment la location à usage commercial, professionnel et d'habitation
Autres Activités
L'achat de tous terrains et immeubles, la gestion, l'entretien et la mise en valeur, par tous moyens de ces immeubles et notamment la location à usage commercial, professionnel et d'habitation
Adresse
18 AV DE LA LIBERATION
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4918
Date d'ajout
05/09/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/06/2014 : Nouveau : COCHENNEC Anne, Françoise, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LE REST Mathieu, François, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/06/2014 : Modifié : LE REST François, Gérant, demeurant 56 Descente du Cap Coz 29170 Fouesnant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2308
Date d'ajout
22/05/2001
Description
Augmentation du capital 160 000 FRS A 394 200 FRS Date d'effet : 11/10/2000
Numéro d'observation
4522
Date d'ajout
14/10/1997
Description
Augmentation du capital 10 000 FRS A 160 000 FRS (PV AGE DU 30/06/97) - A COMPTER DU 30/06/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 394 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 095.40 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).