Entreprise : D.P.01 - SIREN 950 454 827
Identité
Dénomination
D.P.01
SIREN (siège)
950 454 827
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1989
Début d’activité
07/09/1989
Date de fin de la personne morale
23/10/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition, édification, administration, exploitation de tous immeubles en France et à l'étranger
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
LES VARENNES 37190 SACHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENIS DIDIER , JEAN , GUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Joué-lès-Tours
Dénomination
VISUATOME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sache
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/09/1989
Siret
95045482700037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, édification, administration, exploitation de tous immeubles en France et à l'étranger
Autres Activités
acquisition, édification, administration, exploitation de tous immeubles en France et à l'étranger
Adresse
LES VARENNES
37190 , SACHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/09/1989
Siret
95045482700011
Code APE
702C
Adresse
54 RUE BERNARD PALISSY
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
95045482700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 AV MARCEL DASSAULT
37200 , TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPOLE VALLEE DU CHER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/10/1989
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : TOURS (37000) 54 RUE BERNARD PALLISSY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).