Entreprise : SCI LES CERISIERS - SIREN 950 408 468
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2021)
Dénomination
SCI LES CERISIERS
SIREN (siège)
950 408 468
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1989
Date de fin de la personne morale
12/10/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
07150 SALAVAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TENDIL MARYSE , JOSIANE , GEORGETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Vallon-Pont-d'Arc
Nom, Prénom(s)
VILLE PHILIPPE , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Barjac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/08/1989
Siret
95040846800011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
SALAVAS
07150 , Vallon-Pont-d'Arc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
05/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 05/01/2021 avec effet au 05/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7151
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 13 septembre 1989 -No A-815 - L'ECHO & LE VALENTINOIS REUNIS du 09 septembre 1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).