Entreprise : THEREZE - SIREN 950 392 910
Identité
Dénomination
THEREZE
SIREN (siège)
950 392 910
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1989
Début d’activité
14/12/2004
Date de fin de la personne morale
08/11/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication de chocolats et confiserie
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1082ZZ - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
8 CHAVANAT 23000 SAINT-FIEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEREZE BERNARD , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Sainte-Feyre
Nom, Prénom(s)
THEREZE BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
INCONNU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/12/2004
Siret
95039291000028
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1082ZZ - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Fabrication de chocolats et confiserie
Code APRM
1082ZZ - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Autres Activités
FABRICATION DE CHOCOLAT ET CONFISERIE
Code APRM
1082ZZ - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Adresse
8 CHAVANAT
23000 , SAINT-FIEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
95039291000010
Code APE
158C
Adresse
23000 , SAINTE-FEYRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1282
Date d'ajout
27/08/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social pour l'exercice en cours et modification définitive de la date de clôture de l'exercice social à compter du 31/07/2009 : Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/12
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
25/01/2009
Description
poursuite de l'activité malgré la perte de la moitié du capital social à compter du 31/07/2008
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
28/01/2005
Description
TRANSFERT DU SIEGE DE STE FEYRE 23000 A 8 Z.A. CHVANAT - ST FIEL 23000CAPITAL PORTE A 7 623 EUROS CREATION D'UN ETABLISSEMENT PRINCIPAL A : 8 Z.A. CHAVANAT - ST FIEL 23000 NOUVEL OBJET SOCIEAL ET ACTIVITE : FABRICATION DE CHOCOLATS ET CONFISERIE Date d'effet : 14/12/2004
Numéro d'observation
504
Date d'ajout
18/04/2003
Description
SUITE A LA VENTE DU FONDS A MR ALVAREZ JACQUES, LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE COMMERCIALE Date d'effet : 01/10/2001
Numéro d'observation
1200
Date d'ajout
19/10/1995
Description
FIN DE LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR ET MME THEREZE MARCEL ACHAT DU FONDS DE MR ET MME THEREZE MARCEL - RCS GUERET A 996 140 455 MONTANT : 1.200.000 FRS JOURNAL : LE COURRIER FRANCAIS DU OCTOBRE 1995 OPPOSITIONS : MAITRE CERCLIER JEAN MICHEL, NOTAIRE A GUERET (23) A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).