Entreprise : EARL DU CHATAIGNIER - SIREN 950 379 008
Identité
Dénomination
EARL DU CHATAIGNIER
SIREN (siège)
950 379 008
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1989
Début d’activité
19/10/1989
Date de fin de la personne morale
18/10/2039
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
110525.54 EUR
Adresse du siège
RUE DU CHATAIGNIER 89400 BUSSY-EN-OTHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONCET LAURENT , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Bussy-en-Othe
Nom, Prénom(s)
VIGNERON PASCALINE , MICHELLE , RENEE
Nom d'usage
PONCET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Bussy-en-Othe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/10/1989
Siret
95037900800010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RUE DU CHATAIGNIER
89400 , BUSSY-EN-OTHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/10/1989
Description
Historique des observations depuis le 19/10/1989 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 02/10/1989 Publicité au journal : L'YONNE AGRICOLE le : 21/09/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).