Entreprise : SCI RIBIERE - SIREN 950 378 745
Identité
(Entreprise radiée le 02/05/2022)
Dénomination
SCI RIBIERE
SIREN (siège)
950 378 745
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1989
Fermeture de l'établissement - 95037874500018
- Date d'effet de la fermeture : 02/02/2022
Date de fin de la personne morale
16/10/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2896.53 EUR
Adresse du siège
AU BOURG 89116 SEPEAUX-SAINT ROMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL GUY , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Sépeaux-Saint Romain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/1989
Siret
95037874500018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE, LA CONSTRUCTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
AU BOURG
89116 , Sépeaux-Saint Romain - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sépeaux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2258
Date d'ajout
02/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Sens le 02/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
583
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/10/1989
Description
Historique des observations depuis le 17/10/1989 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 21/09/1989 Publicité au journal : LA LIBERTE DE L'YONNE le : 14/09/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).