Entreprise : SCEA FORME DE LA VESQUERIE - SIREN 950 370 585
Identité
Dénomination
SCEA FORME DE LA VESQUERIE
SIREN (siège)
950 370 585
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
22/10/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A LA DISPOSITION PAR LES ASSOCIES, ACHETES,CREES OU PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE L'ACQUISITION PAR TOUS MOYENS ET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEUR MOBILIERES ET AU- TRES DTS SOCIAUX QUE LA STE SE PROPOSE D'ACQUERIR LA PROPRIETE LA CONSTRUC- TION LA GESTION LA LOCATION D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
FERME DE MALICORNE 14100 SAINT-DESIR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENTY CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Nom, Prénom(s)
HENTY CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
LISIEUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
95037058500016
Enseigne
SCEA FERME DE LA VESQUERIE
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A LA DISPOSITION PAR LES ASSOCIES, ACHETES,CREES OU PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE L'ACQUISITION PAR TOUS MOYENS ET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEUR MOBILIERES ET AU- TRES DTS SOCIAUX QUE LA STE SE PROPOSE D'ACQUERIR LA PROPRIETE LA CONSTRUC- TION LA GESTION LA LOCATION D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
FERME DE MALICORNE
14100 , SAINT-DESIR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST DESIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1212
Date d'ajout
27/10/1999
Description
Modification autre AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS : ANCIEN MONTANT DU CAPITAL : 10 000 FRS NOUVEAU MONTANT DU CAPITAL : 200 000 EUROS Date d'effet : 11/10/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1229
Date d'ajout
06/10/1994
Description
Changement de gérant CO-GERANT PARTANT: M SISSAU JEAN-LOUIS REMPLACE PAR M HENTY CHARLES/ CHGT DE DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL, ANC: 30.06, NVELLE: 31.12/ CHGT D'OB- JET SOCIAL ET D'ACTIVITE,EXTENS.A:L'ACQUISITION PAR TS MOYENS ET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES DTS SOCIAUX QUE LA STE SE PROPOSE D'ACQUERIR LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION LA GESTION LA LOCATION D'IM MEUBLES BATIS OU NON BATIS A COMPTER DU 26/08/94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).