Entreprise : SCI LA PLAINE - SIREN 950 363 721
Identité
Dénomination
SCI LA PLAINE
SIREN (siège)
950 363 721
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1996
Début d’activité
29/02/1992
Date de fin de la personne morale
03/12/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
198183.72 EUR
Adresse du siège
SAUVAUD 47440 CASSENEUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PASSAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONTENS CHRISTINE
Nom d'usage
PERROT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
LE PASSAGE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/02/1992
Siret
95036372100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
SAUVAUD
47440 , CASSENEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
07/01/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE EN DATE DU 19/12/97 PRONONCANT ADMISSION DU PLAN DE CESSION TOTALE SANS LOCATION GERANCE ART.61 ALINEA 3 L CONTRE LA SCI DE LA PLAINE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BENOIT - BP 7132 - 24 RUE DU LANGUEDOC - 31071 TOULOUSE CEDEX 7 Date d'effet : 19/12/1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
07/01/1998
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE EN DATE DU 24/01/1997 SUITE A L'EXTENSION DE PROCEDURE DE LA SOCIETE : SA FIMEDIAS - 150 RUE NICOLAS VAUDELIN - 31100 TOULOUSE ME BENOIT - REPRESENTANT DES CREANCIERS ME LAVERGNE - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - ASSISTE DE ME DUMAINE Date d'effet : 24/01/1997
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
07/01/1998
Description
Autorisation de poursuite d'activité PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE EN DATE DU 04/07/1997 PERIODE SE TERMINANT AU : 06/12/1997 JUGE COMMISSAIRE : MR TREBOUL REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BENOIT ADMINISTRATEUR : ME LAVERGNE Date d'effet : 04/07/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 198 183.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).