Entreprise : SCI LECHIFFLART - SIREN 950 359 075
Identité
Dénomination
SCI LECHIFFLART
SIREN (siège)
950 359 075
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1989
Début d’activité
14/09/1989
Date de fin de la personne morale
15/10/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION IMMOBILIERE - L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A SAINT-QUENTIN (AISNE) ZAC LA VELLEE ET L'EDIFICATION SUR CE TERRAIN D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES QUATRE VENTS 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECHIFFART MARIANNE , JEANNE , RENEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECHIFFLART MARC , OLIVIER , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/09/1989
Siret
95035907500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION IMMOBILIERE - L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A SAINT-QUENTIN (AISNE) ZAC LA VELLEE ET L'EDIFICATION SUR CE TERRAIN D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL
Autres Activités
GESTION IMMOBILIERE - L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A SAINT-QUENTIN (AISNE) ZAC LA VELLEE ET L'EDIFICATION SUR CE TERRAIN D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL
Adresse
14 RUE DES QUATRE VENTS
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/09/1989
Siret
95035907500013
Code APE
702C
Adresse
RUE DU PONT DE GRES
80440 , COTTENCHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85105
Date d'ajout
17/02/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85106
Date d'ajout
17/02/2004
Description
La société a par décision du 14/10/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 14/10/2003
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).