Entreprise : ATELIER CONSTRUCTION MECANIQUE GENERALE - SIREN 950 074 641
Identité
Dénomination
ATELIER CONSTRUCTION MECANIQUE GENERALE
Sigle
ACMG
SIREN (siège)
950 074 641
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1979
Date de fin de la personne morale
07/10/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES MOULINS 63200 RIOM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUPILLE CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
VILLERET
Nom, Prénom(s)
BERTHIER MARIE , PIERRE , MICHELINE
Nom d'usage
JUPILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
VILLERET
Nom, Prénom(s)
JUPILLE ROMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
MANZAT
Nom, Prénom(s)
PIOT GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Dénomination
STE CAP AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
95007464100016
Code APE
285D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
MECANIQUE GENERALE, DECOLLETAGE, SOUDURE TOLERIE, TRANSFORMATION DES METAUX
Adresse
1 RUE 1 RUE DES MOULINS
63200 , RIOM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1385
Date d'ajout
24/11/1998
Description
(Divers) A COMPTER DU 24.11.98 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RIOM PRONONCANT LA CLOTURE SUITE AU PLAN DE CESSION -
Numéro d'observation
1210
Date d'ajout
21/10/1994
Description
A COMPTER DU 28/09/94 CESSION DU FONDS A A.C.M.G. INDUSTRIE AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/08/94 LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE
Numéro d'observation
886
Date d'ajout
27/07/1994
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 26/07/94 JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE SIRIUS LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMME ME JEAN FRANCOIS GLADEL COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
364
Date d'ajout
31/03/1994
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 30/03/94 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RIOM AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 01/09/94
Numéro d'observation
924
Date d'ajout
06/09/1993
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RIOM EN DATE DU 01/09/93 DESIGNANT ME GLADEL 8 RUE BEAUMARCHAIS A CLER- MONT FERRAND COMME ADMINISTRATEUR ET ME SUDRE 11 BD LAFAYETTE A CLERMONT FD COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
906
Date d'ajout
27/08/1993
Description
A COMPTER DU 27/08/93 DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS -
Numéro d'observation
797
Date d'ajout
27/07/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 03/06/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECISION DU 28/06/85 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).