Entreprise : SNC DELAUNAY ET CIE - SIREN 950 035 428
Identité
Dénomination
SNC DELAUNAY ET CIE
SIREN (siège)
950 035 428
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1979
Date de fin de la personne morale
18/10/2009
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
73 RUE DU GENERAL DE GAULLE 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY DANIEL , ARTHUR , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Varaville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1979
Siret
95003542800016
Nom commercial
MEUBLERIE DE GUILLAUME
Code APE
524H
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce de meubles et objets d'ameublement fabrication de meubles, agencement de cuisines et locaux
Adresse
73 RUE 73 avenue du Général de Gaulle
14160 , Dives-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2315
Date d'ajout
01/12/1997
Description
Modification autre Divorce de Mr Daniel Delaunay et de MME Marie-Claude Delaunay en date du 08.12.1992, mme Delaunay née Bellanger Marie-Claude a abandonné à Mr Delaunay Daniel à titre de partage la totalité des droits sociaux qu'elle possédait dans le capital social par suite d'un acte de Me Spoor du 11.04.1992 et réalisation de la condition suspensive du 19.02.1997 en conséquence Mr Daniel Delaunay est devenu seul associé de la société à compter du 30/09/90
Numéro d'observation
226
Date d'ajout
13/02/1992
Description
Modification autre Par Jgt du 15.10.91 le TGI de Caen à homologue l'acte de changement de régime matrimonial de Me Spoor du 30.10.1990 aux termes duquel les époux Delaunay/Bellenger ont déclaré adopter le régime de la séparation des biens à compter du 15.10.91
Numéro d'observation
1889
Date d'ajout
04/12/1991
Description
Cession par Mr et mme rouvres à Mr et mme Delaunay des 60 parts sociales de la Ste. À compter du 12.08.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).