Entreprise : LA BERGERIE - SIREN 950 021 220
Identité
Dénomination
LA BERGERIE
SIREN (siège)
950 021 220
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1979
Début d’activité
04/10/1979
Date de fin de la personne morale
03/10/2078
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE TOUS IMMEUBLES, APPARTEMENTS ET TERRAINS ETC...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
107476.56 EUR
Adresse du siège
HAM DE L'ECLACHE 28350 DAMPIERRE-SUR-AVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/1979
Siret
95002122000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE TOUS IMMEUBLES, APPARTEMENTS ET TERRAINS ETC...
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION DE TOUS IMMEUBLES, APPARTEMENTS ET TERRAINS ETC...
Adresse
HAM DE L'ECLACHE
28350 , DAMPIERRE-SUR-AVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1805
Date d'ajout
16/12/2003
Description
AUX TERMES DE L'AGO DU 18 NOVEMBRE 2003, MADAME GENEVIEVE CANCES A ETE NOMME EN QUALITE DE GERANT, POUR UNE DUREE INDETERMINEE A COMPTER DU 18 NOVEMBRE 2003, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN SERAQUI DE BUTTAFOCO, DEMISSIONNAIRE. * Ancien Gérant : MONSIEUR JEAN SERAQUI DE BUTTAFOCO. * Nouveau Gérant : MADAME GENEVIEVE CANCES. Date d'effet : 18/11/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 705 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 107 476.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).