Entreprise : MEFRAN INDUSTRIES - SIREN 950 016 402
Identité
Dénomination
MEFRAN INDUSTRIES
SIREN (siège)
950 016 402
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1979
Date de fin de la personne morale
11/10/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
AV DE LA GARDIE 34510 FLORENSAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FLORENSAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
JEAN PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
AGDE
Dénomination
SOMEREC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BEZIERS
Dénomination
SOMEFRAN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
FLORENSAC
Dénomination
SODEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
34 ADISSAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/09/1979
Siret
95001640200014
Code APE
2106
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT,VENTE,FABRICATION,REPARATION,SOUS-TRAITANCE DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS ETC...
Adresse
AV DE LA GARDIE
34510 , FLORENSAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FLORENSAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3032
Date d'ajout
12/06/2002
Description
Radiation du RCS le 12/06/2002 avec effet au 24/04/2002 RADIATION SUITE A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3032
Date d'ajout
11/06/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 AVRIL 2002,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE BIENS DE LA SA MEFRAN INDUSTRIE POUR INSUFFISANCE D ACTIF Date d'effet : 24/02/2002
Numéro d'observation
2845
Date d'ajout
14/05/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/03/2001 MR CLAUDE CLAPOT A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR RENE GUALINO SUITE A LA FIN DE MISSION DES JUGES ET JUGES SUPPLEANTS PRECEDEMMENT DESIGNES Date d'effet : 28/03/2001
Numéro d'observation
13240
Date d'ajout
14/02/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/10/1999,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS A NOMME ME MICHEL GALY EN QUALITE DE SYNDIC EN REMPLACEMENT DE ME RENE GUIRAUD Date d'effet : 10/11/1999
Numéro d'observation
2155
Date d'ajout
15/07/1985
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/07/1985,LE TRIBUNAL A TRANSFORME LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS Date d'effet : 15/07/1985
Numéro d'observation
1198
Date d'ajout
09/05/1984
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1984,LE TRIBUNAL A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE Date d'effet : 07/05/1984
Numéro d'observation
861
Date d'ajout
09/04/1982
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 31/10/1981
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).