Entreprise : CENTRALE DISTRIBUTION - SIREN 937 080 406
Identité
Dénomination
CENTRALE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
937 080 406
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1970
Début d’activité
01/11/1970
Date de fin de la personne morale
06/12/2069
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
SUPERMARCHE ALIMENTATION GENERALE, EPICERIE, ARTICLES DE QUINCAILLERIE BRICOLAGE DROGUERIE, CINQUIEME RAYON ET TOUS ARTICLES DE BAZAR DE VENTE COURANTE, TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A CES COMMERCES
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Capital social
28965.31 EUR
Adresse du siège
6 PL PASTEUR 09200 SAINT-GIRONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENIS-FARGE PIERRE , MICHEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Girons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1970
Siret
93708040600013
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
SUPERMARCHE ALIMENTATION GENERALE, EPICERIE, ARTICLES DE QUINCAILLERIE BRICOLAGE DROGUERIE, CINQUIEME RAYON ET TOUS ARTICLES DE BAZAR DE VENTE COURANTE, TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A CES COMMERCES
Adresse
6 PL PASTEUR
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/1970
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 15 DECEMBRE 1994 CHANGEMENT DE GERANT ANCIEN GERANT : MR DENIS-FARGE CHARLES NOUVEAU GERANT : MR DENIS-FARGE PIERRE ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE AIEGEOISE DU 23 DECEMBRE 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).