Entreprise : LA SOULANO - SIREN 936 080 415
Identité
Dénomination
LA SOULANO
SIREN (siège)
936 080 415
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1960
Début d’activité
01/01/1960
Date de fin de la personne morale
30/12/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
CLINIQUE CHIRURGICALE ET OBSTETRICALE
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Capital social
361029.76 EUR
Adresse du siège
AV DU DOCTEUR BERNADAC 09300 LAVELANET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEFONT ROLAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Foix Cedex
Nom, Prénom(s)
MEYER JEAN , CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Foix
Nom, Prénom(s)
ROSSIGNOL GEORGES , PAUL , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Gragnague
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1960
Siret
93608041500016
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités hospitalières
Adresse
AV DU DOCTEUR BERNADAC
09300 , LAVELANET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/1960
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION: LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 28/06/1991 : CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 07/06/91 A COMPTER DU 11/09/91 : VENTE DE LA PARTIE "RADIOTHERAPIE" AUX DOCTEURS : BARBUT, BESSE, BRUGUIERE, CARCY, ESCUDE, GRANIER, LAURENTIES, LEVADE, PAGES, PORTALEZ, PRERE, SAGEAUX, TEISSEIRE, TREIL, TROCHARD. ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 11/10/91 A COMPTER DU 01/01/97, SUITE A FUSION-ABSORPTION DE LA SCI CESPO, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 2 280 000 F A 2 368 200 F INSERTION : LA DEPECHE DU MIDI DU 30/09/97 A COMPTER DU 03/08/98, MR SEGUY PIERRE EST REMPLACE PAR MR CHARBONNIER JEAN JACQUES EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 16/10/98 A COMPTER DU 25/05/99, DEPART DE MRS FAIZON REGIS (MEMBRE DU DIRECTOIRE ET PDT), MICHETTI CLAUDE, GAESTEL JEAN-PAUL ET BOUICHOU YVAN (MEMBRES DU DIRECTOIRE) MR FERRARA SAUVEUR EST NOMME MEMBRE ET PDT DU DIRECTOIRE INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 11/06/99 A COMPTER DU 28/06/99, MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE, ANCIENNE : SA A DIRECTOIRE ; DEPART DE MR BROUSSY (PDT DU C.S), MR FERRARA (PDT DU DIRECTOIRE) EST NOMME PDT DU C.A, MRS CHARBONNIER (VICE PDT DU C.S), MARTY ET GAUTHIER (MEMBRE DU C.S) SONT NOMMES ADMINISTRATEURS ; MRS AL HOMSI ET GAESTEL SONT NOMMES ADMINISTRATEURS INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 23/07/99 A COMPTER DU 15/12/99, DEPART DE MR GAESTEL JEAN PAUL, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 24/12/99 TRANSFORMATION EN SA A DIRECTOIRE ET CONS.SURV. A compter du : 26/06/2000 Anciens administrateurs : MR FERRARA SAUVEUR-MR MARTY BERNARD MR GAUTHIER JEAN CLAUDE-MR AL HOMSI MOHAMED MR CHARBONIER JEAN JACQUES Ancien Président du C.A : MR FERRARA SAUVEUR Annonce légale : La Gazette Ariégeoise 04/08/2000 Mention du 23/01/2003 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A compter du :05/12/2002 Ancienne : Société Anonyme à conseil d'administ. Nouvelle : SARL Mention du 28/10/2004 : ADRESSE DE LIQUIDATION : CHEZ Me Bernard BURGARD 9 RUE URBAIN VIGNERES - 31340 VILLEMUR SUR TARN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du 28/10/2004 : Cessation d'activité en date du 30/09/2004 Mention du 28/10/2004 : Dissolution en date du 30/09/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).