Entreprise : SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS - SIREN 936 050 012
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2019)
Dénomination
SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS
SIREN (siège)
936 050 012
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1991
Fermeture de l'établissement - 93605001200041
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 93605001200033
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/1992
Fermeture de l'établissement - 93605001200058
- Date d'effet de la fermeture : 26/01/2011
Fermeture de l'établissement - 93605001200066
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Date de fin de la personne morale
16/09/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2986016 EUR
Adresse du siège
3 RUE PIERRE BESSET 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUMARTIN ANIK
Nom d'usage
ROESCH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MAHE VINCENT
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
DEJONGHE MICHELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
FERLEY LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Sathonay-village
Nom, Prénom(s)
CANOVA ANNE , MARIE , OLGA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Lyon 02
Nom, Prénom(s)
SURFARO SANDRINE , NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
DUMAS CAROLINE , MARION , ANNE
Nom d'usage
SURVILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
PLACE JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Riom
Nom, Prénom(s)
DAS NEVES ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Riom
Nom, Prénom(s)
LALANDE JACQUELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Bellerive-sur-Allier
Nom, Prénom(s)
LORIN DE REURE PATRICK
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DIJOUD CLEMENCE
Nom d'usage
L'EPINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Paris 15
Dénomination
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Moulins
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPER AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ACTION LOGEMENT SAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 14
Dénomination
CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
VILLE DE CLERMONT FERRAND COLLECTIVITE TERRITORIALE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CLERMONT-FERRAND
Dénomination
ADESTIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 13
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
93605001200066
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construire, Acquerie, aménager, réhabiliter et gérer, en vue de la location et l'accession à la propriété, dans les conditions prévues par la Legisla- Tion HLM
Adresse
19 AV DE RUSSIE
03700 , BELLERIVE-SUR-ALLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
93605001200058
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
12 RUE DE L IMPRIMERIE
03200 , VICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/1959
Siret
93605001200041
Enseigne
SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles
Adresse
3 RUE 3 rue Pierre Besset
63000 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1991
Siret
93605001200033
Code APE
702A
Adresse
3 AV MARX DORMOY
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1554
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Radiation du RCS le 05/04/2019 avec effet au 06/12/2018 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal Fusion absorption par la sté OSICA SA D'HLM (552 046 484 RCS PARIS) à effet du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4365
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Radiation du RCS le 04/04/2019 avec effet au 06/12/2018 Radiation de la société suite à la fusion absorption par la société OSICA SA D'HLM (RCS PARIS 552 046 484) à compter du 31/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).