Entreprise : ETABLISSEMENTS FERNAND CLUZEL - SIREN 935 450 122
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS FERNAND CLUZEL
SIREN (siège)
935 450 122
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1954
Début d’activité
01/09/1950
Date de fin de la personne morale
18/08/2103
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Produit du sol, exploitation forestière, bois, charbons gros et détail, fuel, carburants, huiles, transports routiers, location de véhicules automobiles de de transport de marchandises.
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Capital social
50490 EUR
Adresse du siège
15 BD CHARLES LOUIS PHILIPPE 03000 MOULINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLUZEL CLEMENCE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Yzeure
Nom, Prénom(s)
CLUZEL BENJAMIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1993
Commune de résidence
Yzeure
Nom, Prénom(s)
CLUZEL CHRISTIAN , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Yzeure
Dénomination
SARL ACCORE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VICHY
Dénomination
SOCIETE ANONYME ARESCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VICHY
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/09/1950
Siret
93545012200038
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Produit du sol, exploitation forestière, bois, charbons gros et détail, fuel, carburants, huiles, transports routiers, location de véhicules automobiles de de transport de marchandises.
Adresse
17 BD CHARLES LOUIS PHILIPPE
03000 , MOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
93545012200020
Code APE
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerces de détail de charbons et combustibles
Adresse
104 RTE DE PARIS
03000 , AVERMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/2004
Siret
93545012200046
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
15 BD CHARLES LOUIS PHILIPPE
03000 , MOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1954
Siret
93545012200012
Code APE
602L
Adresse
29 AV D'ORVILLIERS
03000 , MOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4374
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Radiation du RCS le 10/10/2019 avec effet au 08/10/2019 Clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 08/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
931
Date d'ajout
14/02/2018
Description
Par ordonnance en date du 02/02/2018, le président du tribunal de commerce de Cusset a désigné la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître RAYNAUD Pascal - 2, rue de la Presle - 03100 Montluçon en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maitre RAYNAUD Pascal à compter du 01/01/2018
Numéro d'observation
1478
Date d'ajout
14/04/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 12/04/2016 avec poursuite d'activité jusqu'au 12/07/2016 pour les besoins de la procédure uniquement Liquidateur judiciaire : Maître RAYNAUD Pascal - 2, rue de la Presle - 03105 MONTLUCON CEDEX Date d'effet : 12/04/2016
Numéro d'observation
358
Date d'ajout
01/02/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/12/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/06/1986
Description
MENTION D'OFFICE : CONCORDAT HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU T.C. DE MOULINS DU 22.05.86 A COMPTER DU 22/05/86
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
18/07/1985
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 11.07.85 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE QUI EXPIRERA LE 14.10.85 A COMPTER DU 11/07/85
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
16/04/1985
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 11.04.85 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE QUI EXPIRERA LE 14.07.85 A COMPTER DU 11/04/85
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/01/1985
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 10.01.85 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE QUI EXPIRERA LE 14.04.85 A COMPTER DU 10/01/85
Numéro d'observation
75
Date d'ajout
18/10/1984
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 11.10.84 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE QUI EXPIRERA LE 14.01.85 A COMPTER DU 11/10/84
Numéro d'observation
84
Date d'ajout
19/07/1984
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 12.07.84 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE QUI EXPIRERA LE 14.10.84 A COMPTER DU 12/07/84
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
19/06/1984
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 14.06.84 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE QUI EXPIRERA LE 14.07.84 A COMPTER DU 14/06/84
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/01/1984
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 12.01.84 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE QUI EX- PIRERA LE 14.04.84 A COMPTER DU 12/01/84
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/10/1983
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 13.10.83 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE QUI EX- PIRERA LE 14.01.84 A COMPTER DU 13/10/83
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
15/07/1983
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 07.07.83 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE QUI EX- PIRERA LE 14.10.83 A COMPTER DU 07/07/83
Numéro d'observation
85
Date d'ajout
21/04/1983
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 14.04.83 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE QUI EX- PIRERA LE 14.07.83 A COMPTER DU 14/04/83
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/01/1983
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 13.01.83 LE T.C. DE MOULINS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE QUI EXPI- RERA LE 14.04.83 A COMPTER DU 13/01/83
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
06/10/1982
Description
MENTION D'OFFICE : REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU T.C. DE MOULINS DU 04.10.82 A COMPTER DU 04/10/82
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
09/10/1970
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24.07.66 ET DU DECRET DU 23.03.67 A COMPTER DU 26/09/70
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Réimmatriculation du n° 7645 B du 14.11.1950
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).