Entreprise : SOCIETE ALBA - SIREN 926 250 028
Identité
Dénomination
SOCIETE ALBA
SIREN (siège)
926 250 028
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1962
Date de fin de la personne morale
22/01/2060
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
510704.21 EUR
Adresse du siège
FROMEUR 29400 LANDIVISIAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRES JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
LE COQ DENIS , EUGENE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
TAULE
Nom, Prénom(s)
LE GUYADER MICHEL , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1929
Nom, Prénom(s)
LE POTTIER DANIELLE , MARIE , MARCELLE , RENEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Nom, Prénom(s)
LE POTTIER THIBAULT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Nom, Prénom(s)
LE POTTIER FRANCOIS , PIERRE , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Nom, Prénom(s)
PRIEUR ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1920
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/1989
Siret
92625002800012
Code APE
3908
Origine du fonds
Création
Activité principale
SANS ACTIVITE
Adresse
FROMEUR
29400 , LANDIVISIAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
14/04/1995
Description
JUGEMENT DU 12.04.1995 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
2286
Date d'ajout
21/12/1990
Description
SUPPRESSION DE L'ACTIVITE SUITE A LA VENTE A LA SARL SOFAC - SANS ACTIVITE MAIS GARDE SON EXISTENCE JURIDIQUE A COMPTER DU 16/11/88
Numéro d'observation
1703
Date d'ajout
26/09/1989
Description
JUGEMENT DU 13/09/89 PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AVICOLE DE TREANTON ET CONSTATANT LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE LA S.A. ALBA AVEC LA S.C.E.A. TREANTON
Numéro d'observation
1802
Date d'ajout
07/12/1988
Description
JUGEMENT DU 15/11/88 ARRETANT LE PLAN DE CESSION PARTIEL A L U F A C
Numéro d'observation
1834
Date d'ajout
09/11/1988
Description
NOMINATION AUX FONCTIONS DE CONTROLEUR AUX OPERATIONS DE REDRESSEMENT DE LA S.A.ALBA DE MONSIEUR RANNOU DIRECTEUR DE LA SOCIETE CAV (ORDONNANCE DE MR LE JUGE CSAIRE DU 28/09/88)
Numéro d'observation
1501
Date d'ajout
14/09/1988
Description
JUGEMENT DU 13/09/88 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU JOUR DU JUGEMENT- JUGE CSAIRE MR LE CARBOULLEC-REPRESENTANT DES CREANCIERS ME ELLEOUET- ADMINISTRATEUR ME SORET
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 510 704.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).