Entreprise : SOC ELECTRICITE REGIONAL CANTON LASSIGNY - SIREN 925 720 930
Identité
(Entreprise radiée le 22/04/2021)
Dénomination
SOC ELECTRICITE REGIONAL CANTON LASSIGNY
SIREN (siège)
925 720 930
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1957
Date de fin de la personne morale
30/10/2021
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration (SICA)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
AV DU PARC 60400 PASSEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITE NOYON PASSEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE PAUW MARC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Solente
Nom, Prénom(s)
VERLET DAMIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fourqueux
Nom, Prénom(s)
GAUCHER ARNAUD , CLAUDE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Guiscard
Nom, Prénom(s)
LAUBREAUX RAPHAEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Ville
Nom, Prénom(s)
LEDOUX CEDRIC , HENRI , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Noyon
Nom, Prénom(s)
DELAVENNE THIBAULT , HUGHES , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Guiscard
Nom, Prénom(s)
ROGUET MARTINE , GERMAINE , MARIE
Nom d'usage
LEVERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Campagne
Nom, Prénom(s)
SOETEMONT BERNADETTE , MARIE , MARIA
Nom d'usage
BREHON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Pimprez
Nom, Prénom(s)
GERBAUX BENOIT , HENRI , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Beaulieu-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
FRAU THIERRY , PAUL , JAMES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Dives
Nom, Prénom(s)
VANDERHAEGHE OLIVIER , JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Beaulieu-les-Fontaines
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/09/1922
Siret
92572093000021
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution rurale d'énergie électrique. Prise de participation pouvant se rattacher à l'objet social dans toutes entreprises.
Adresse
AV Avenue du Parc Parc d'Activités Noyon Passel
60400 , Passel - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITE NOYON PASSEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
92572093000013
Code APE
401Z
Adresse
48 RUE DE PARIS
60400 , NOYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5127
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SICAE-OISE, Compiègne : 925620262 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/10/1957
Description
Historique des observations depuis le 31/10/1957 : JOURNAL CONSTITUTION : LE PROGRES DE L'OISE -------------------------------------------------- Du 22 juillet 2002 : inscription modificative : Ancien siège social au 10 juin 2002 : NOYON 48 rue de Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).