Entreprise : PRIMEURS BEAUVAL - SIREN 922 241 385
Identité
Dénomination
PRIMEURS BEAUVAL
SIREN (siège)
922 241 385
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2022
Début d’activité
09/12/2022
Date de fin de la personne morale
13/12/2121
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2022
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente de fruits et légumes, viandes et produits surgelés, boissons non alcoolisées
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
25 ALL JEAN LOUIS BARRAULT 77100 MEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LA VERRIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
El Hadibi WALID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/2022
Siret
92224138500017
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente de fruits et légumes, viandes et produits surgelés, boissons non alcoolisées
Adresse
25 ALL JEAN LOUIS BARRAULT
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LA VERRIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 02/09/2024 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2024J804 désigne liquidateur Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 08/07/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J804 date de cessation des paiements le 08/01/2023, et a désigné juge commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 08/01/2025, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).