Entreprise : SOC INFOR VENTE REPARAT AUTOMOBILE CTRE - SIREN 916 950 215
Identité
Dénomination
SOC INFOR VENTE REPARAT AUTOMOBILE CTRE
Sigle
SIVRAC
SIREN (siège)
916 950 215
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1969
Début d’activité
26/04/1969
Date de fin de la personne morale
27/05/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de garage, réparation, vente et achat de voitures automobiles et carburants. La location de véhicules sans conducteur.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
105000 EUR
Adresse du siège
162 AV GENERAL DE GAULLE 03100 MONTLUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELARBRE STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Villebret
Nom, Prénom(s)
PEY JULIE , STEPHANIE
Nom d'usage
HUSSON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
La Chapelaude
Dénomination
DH PARTICIPATIONS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Montluçon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/04/1969
Siret
91695021500019
Nom commercial
SIVRAC
Enseigne
SIVRAC
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de garage, réparation, vente et achat de voitures automobiles et carburants. La location de véhicules sans conducteur.
Adresse
162 AV GENERAL DE GAULLE
03100 , MONTLUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1535
Date d'ajout
24/11/2011
Description
modification dans l'intitulé de l'adresse du siège et de l'établissement principal : ancienne adresse : 162, avebue de Paris 03100 MONTLUCON nouvelle adresse : 162, avenue du Général de Gaulle 03100 MONTLUCON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1689
Date d'ajout
30/11/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2009 : Changement de qualité : BONNET Michel, Directeur général devient Président Changement de qualité : BONNET Yves Jean-Louis, Président devient Directeur général
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
22 Novembre 1984 : Mise en harmonie des statuts avec la loi num 81 1162 du 30.12.1981 et la loi num 83 353 du 30.04.1983. Numéro d'immatriculation à l'Orias : 07 029 855 07/11/08 Nom de rue du siège rebaptisée: Avenue du Général de Gaulle
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).