Entreprise : SOC D EXPL FORESTIERES AIGOUAL - SIREN 907 150 338
Identité
Dénomination
SOC D EXPL FORESTIERES AIGOUAL
SIREN (siège)
907 150 338
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1981
Date de fin de la personne morale
09/02/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
591654.64 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUSIR ANDRE , JULES , FERDINAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1922
Nom, Prénom(s)
COREE FRANCIS , FERNAND , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1920
Nom, Prénom(s)
FLEURY JEAN , FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GARRIGUES YVES , GASTON , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Nom, Prénom(s)
QUILLACQ JEAN , MARIE , FRANCIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1924
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU ANDRE , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/04/1971
Siret
90715033800123
Code APE
0220
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES EXPLOITATIONS FOREDTIERES ET AGRICOLES TRANSPORTS ROUTIERS LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES
Adresse
8 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
48801
Date d'ajout
01/07/1986
Description
HOMOLOGATION DU CONCORDAT JUGEMENT DU 25 AVRIL 1985
Numéro d'observation
852091
Date d'ajout
14/05/1985
Description
MODIFICATION D'OFFICE//Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 15 Avril 1985 d'homologation de concordat - Commissaires au concordat : Me PERNOT a PARIS 144 Rue de Rivoli, Me GARNIER a PARIS - 63 Boulevard St Germain
Numéro d'observation
54341
Date d'ajout
17/10/1983
Description
.PAR JUGEMENT DU 17 AOUT 1983 LE TC DE PARIS A AUTORISE LA MODIFICATION AU CONTRAT DE LOCATION GERANCE CONSENTIE A LA SNEF STE NOUVELLE D'EXPLOITATION FORESTIERES CONCLU LES 30 DECEMBRE 1981 ET11 JANVIER 1982 DEMANDE PAR LE LOCATEIRE GERANT DANS LE REGELMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
50984
Date d'ajout
30/09/1982
Description
.PAR JUGEMENT DU 4 AOUT 1982 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A AUTORISE ME HUBERT LAFONT (ADMINISTRATEUR PROVISOIRE) ET MAITRES JM GARNIER ET PERNOT SYNDICS A REGULARISER UNE CONVENTION DE LOCATION GERANCE DES ETS OUEST DE LA STE EFA AVEC UNE STE FILIALE DU GROUPE MODO-PONT STE MAXENCE POUR 8 MOIS PRENANT EFFET LE 01 07 1982 POUR SE TERMINER LE 28 FEVRIER 1982 DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
822824
Date d'ajout
31/08/1982
Description
MODIFICATION D'OFFICE//Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23 Septembre 1981 prononcant la resolution du plan admis par jugement du 18 Decembre 1980 et prononcant le REGLEMENT JUDICIAIRE - date de cessation des paiements : 23 Septembre 1981, Syndics : Me GARNIER a PARIS - 63 BLd St Germain, Me PERNOT - PARIS - 144 Rue de Rivoli. Jugement du 04 Aout 1982 du Tribunal de Commerce de PARIS autorisant Me Hubert LAFONT (Administrateur Provisoire) Me JM GARNIER et PERNOT (Syndics) a regulariser une convention de location-gerance des Etablissements OUEST de la societe EFA avec une societe filiale du Groupe MODO de PONT SAINT MAXENCE, pour une duree de 8 mois avec effet le 1er Juillet 1982 pour se terminer le 28 Fevrier 1983
Numéro d'observation
8671
Date d'ajout
10/02/1982
Description
.PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1981 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUTORISE ME LAFONT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET MES GARNIER ETPERNOT SYNDICS A REGULARISER UNE CONVENTION DE LOCATION GERANCEDU FONDS DE COMMERCE DE LA STE AVEC LA STE NOUVELLE D'EXPLOITATION FORESTIERES FILIALE DU GROUPE ELF FRANCE DANS LES OPERATIONSDU REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
58011
Date d'ajout
10/11/1981
Description
.PAR JUGEMENT EN DATE DU 7 OCTOBRE 1981 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUTORISE ME LAFONT HUBERT ASSISTEE DE MES JM GARNIER ET ALAIN PERNOT A POURSUIVRE L'EXPLOITATION DIRECTE DE LA STE EFA POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
56237
Date d'ajout
02/11/1981
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE NOS 81 R 403 JUGEMENT DECLARATIF DU 23 SEPTEMBRE 1981 DATE DE CESSATION DES PAIENENTS DU 23 SEPTEMBRE 1981 ME PERNOT ET ME GARNIER SYNDICS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1981 NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE MAITRE LAFONT HUBERT DT 25 RUE GODOT DE MAUROY PARIS 75009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN LOCATION GERANCE A LA STE SNEF POUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE SIS DANS LES DEPARTEMENTS SUIVANTS : AISNE (PICARDIE LA GAZETTE) ARDENNES MARNE MEUSE MOSELLE ET SEINE ET MARNE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
L'ANCIEN SIEGE SOCIAL DE GREZ SUR LOING EST CONSERVE COMME ETS SECONDAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
No DE GESTION MONTEREAU 71 B 33
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).