Entreprise : SA SEF BLANCHISSERIE HAMARD - SIREN 905 850 590
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2020)
Dénomination
SA SEF BLANCHISSERIE HAMARD
SIREN (siège)
905 850 590
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1958
Date de fin de la personne morale
24/09/2027
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
8 AV DU PRESIDENT PAUL SERAMY 77870 VULAINES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PETIT ROCHER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONGENDRE STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
PROVOST PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Dénomination
ORFICO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1947
Siret
90585059000027
Code APE
9601A - Blanchisserie-teinturerie de gros
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Blanchisserie PRESTATIONS DE SERVICES EN BLANCHISSERIE
Adresse
8 AV 8 Avenue DU PRESIDENT PAUL SERAMY
77870 , Vulaines-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PETIT ROCHER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1958
Siret
90585059000019
Code APE
930A
Adresse
20 RUE PIERRE CHARLES COMTE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13084
Date d'ajout
02/10/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à STIC BLANCHISSERIE dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/04/2002
Description
: --- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE FONTAINEBLEAU 20 RUE PIERRE CHARLES COMTE A VULAINES SUR SEINE 8 AV DU PRESIDENT SERAMY SUIVANT AGE DU 03 12 01 - DATE D'EFFET : 03/12/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/09/1958
Description
Historique des observations depuis le 25/09/1958 : --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 09/08/1973
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).