Entreprise : ETABLISSEMENTS BONNET-ALLAIS - SIREN 905 850 046
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2018)
Dénomination
ETABLISSEMENTS BONNET-ALLAIS
SIREN (siège)
905 850 046
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1958
Date de fin de la personne morale
07/01/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
41162 EUR
Adresse du siège
RTE PETIT FOSSARD 77940 ESMANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET JACQUES , JULES , GABRIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Esmans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1958
Siret
90585004600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Engrais organiques, chimiques engrais composes amandements tourteaux rt tous prosuits necessaires à l'agriculture expraction de carriere
Adresse
RTE le Petit Fossard
77940 , Esmans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91303
Date d'ajout
20/06/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 16/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85388
Date d'ajout
09/03/2018
Description
Dissolution à compter du 22/12/2017 siège de la liquidation Au siège social parution de la publicité légale Le Pays Briard du 13/02/2018
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/05/2004
Description
: --- CHANGEMENT DE GERANT M ROBERT BONNET A ETE NOMME EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME MARIE ODILE BONNET SUIVANTAGM DU 16 05 04 - DATE D'EFFET : 16/05/1989
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/01/1958
Description
Historique des observations depuis le 08/01/1958 : --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 21/10/1949
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).